Em 1982 graduou-se na Faculdade de História da Universidade de Moscou Universidade Estadual eles. MV Lomonosov (Departamento do Sul e eslavos ocidentais).
Enquanto estudava na universidade, ele foi o comissário do destacamento operacional Komsomol da Universidade Estadual de Moscou por um ano. O comandante do destacamento era o futuro deputado da Duma Estatal da Federação Russa Konstantin Zatulin.
De 1982 a 1996 trabalhou na escritório Central Ministério das Relações Exteriores (MFA) da URSS e da Federação Russa, e também ocupou cargos diplomáticos no exterior.
Em 1982-1985 - Secretário do Consulado Geral da URSS em Karlovy Vary, Tchecoslováquia SSR (Tchecoslováquia; agora - República Tcheca).
Em 1985-1988 - assistente sênior, adido da Embaixada da URSS na Tchecoslováquia.
De 1988 a 1991 - o terceiro, depois o segundo secretário da secretaria do vice-ministro das Relações Exteriores da URSS.
Em 1991-1992 - Primeiro Secretário da Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores da URSS, depois da Federação Russa.
Em 1992-1993 - Cônsul do Consulado Geral da Federação Russa em Bratislava, Eslováquia.
Em 1993-1996 - Conselheiro da Embaixada da Rússia na Eslováquia. O embaixador na Eslováquia durante este período foi Sergei Yastrzhembsky, que a partir de agosto de 1996 tornou-se secretário de imprensa e, a partir de março de 1997, combinou esse cargo com o cargo de vice-chefe da Administração Presidencial da Federação Russa, Boris Yeltsin.
Em 1996, Alexey Gromov foi trabalhar na Administração Presidencial da Federação Russa. De 21 de novembro de 1996 a 4 de março de 1998 - Chefe do Serviço de Imprensa do Presidente da Federação Russa. Ele substituiu Igor Ignatiev neste cargo.
De 4 de março de 1998 a 4 de janeiro de 2000, chefiou o Gabinete do Serviço de Imprensa do Presidente da Federação Russa, Boris Yeltsin.
De 4 de janeiro de 2000 a 12 de maio de 2008 - secretário de imprensa do presidente russo, Vladimir Putin. Ele foi renomeado em 4 de junho de 2000 e em 26 de março de 2004. Ele substituiu Dmitry Yakushkin neste cargo.
De junho de 2000 a setembro de 2011, foi membro do conselho de administração de uma sociedade por ações(OJSC) "Public Russian Television" (ORT; desde 2002 - "Channel One").
Em 2005, por iniciativa de Alexei Gromov e conselheiro do presidente da Federação Russa, Mikhail Lesin, foi criado o canal de televisão russo 24 horas em inglês Russia Today (agora RT), destinado a promover a formação de um relacionamento positivo imagem da Rússia no mundo.
De 12 de maio de 2008 a 21 de maio de 2012 - Vice-Chefe da Administração Presidencial da Federação Russa, supervisionou o Gabinete do Serviço de Imprensa e Informação do Presidente da Federação Russa. Sergey Naryshkin foi o chefe da administração presidencial até 20 de dezembro de 2011, então Sergey Ivanov o substituiu. Até 7 de maio de 2012, o cargo de chefe de Estado era ocupado por Dmitry Medvedev, então por Vladimir Putin.
De 21 de maio de 2012 até o presente - Primeiro Vice-Chefe da Administração do Presidente da Federação Russa Vladimir Putin (renomeado em 13 de junho de 2018). Supervisiona o trabalho com a mídia, em especial, com emissoras federais de TV, emissoras de rádio, agências de notícias. O cargo de Chefe da Administração até agosto de 2016 foi ocupado por Sergei Ivanov, depois foi substituído por Anton Vaino.
Incluído na lista de sanções dos EUA em 20 de março de 2014 (as sanções contra a Federação Russa foram introduzidas após a reunificação da Rússia com a Crimeia), em listas semelhantes do Canadá em 21 de março de 2014, Austrália - 19 de junho de 2014 da União Europeia - 30 de julho de 2014, Suíça - 27 de agosto de 2014, Ucrânia - 16 de setembro de 2015
É membro da Comissão Governamental para o Desenvolvimento da Televisão e Radiodifusão (desde Maio de 2006).
Membro do Conselho de Curadores da Sociedade Geográfica Russa.
De acordo com a declaração publicada de receitas e despesas em 2013, ele ganhou 8 milhões e 9 mil rublos, sua esposa - 281 mil rublos.
O valor total da renda declarada para 2014 foi de 9 milhões 235 mil rublos, cônjuges - 339 mil rublos.
O valor total da renda declarada para 2015 foi de 8 milhões 267 mil rublos, cônjuges - 311 mil rublos.
O valor total da renda declarada para 2016 foi de 8 milhões 641 mil rublos, cônjuges - 260 mil rublos.
O valor total da renda declarada para 2017 foi de 9 milhões 271 mil rublos, cônjuges - 375 mil rublos.
Conselheiro de Estado Ativo da Federação Russa, Classe I (1997).
Quatro vezes marcadas com gratidão pelo Presidente da Federação Russa (1998, 2007, 2010, 2011).
Possui a Ordem de Honra (Ossétia do Sul, 2009).
Em 2010, foi anunciada a gratidão do presidente pela "participação ativa na preparação da mensagem do presidente da Federação Russa à Assembleia Federal da Federação Russa".
Fluente em tcheco, eslovaco e Inglês.
Casado. Esposa - Anna Vitalievna Gromova. Dois filhos - Alexey e Danila.
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
Gromov se formou na escola na região de Moscou e ingressou no departamento de história da Universidade Estadual de Moscou. Em seus anos de instituto, Aleksey Alekseevich foi um membro ativo do Komsomol, por um ano foi comissário do destacamento operacional do Komsomol sob a liderança de Konstantin Zatulin, que mais tarde, em 1993, tornou-se deputado da Duma Estatal da 1ª convocação, e em 1996 criou e liderou o Instituto dos países da CEI.
Em 1988, o diplomata voltou para casa, assumindo o cargo de primeiro terço e depois segundo secretário na secretaria do vice-ministro das Relações Exteriores União Soviética. Em 1991, foi promovido a Primeiro Secretário da Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores da URSS (então Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa), onde trabalhou até 1992.
Em 1992, Gromov partiu para a Eslováquia, onde trabalhou como Cônsul Geral no Consulado da Federação Russa. De 1993 a 1996, atuou como conselheiro da Embaixada da Rússia na Eslováquia.
Em agosto de 1996, o colega de Gromov no Ministério das Relações Exteriores, Sergei Yastrzhembsky, foi nomeado secretário de imprensa de Boris Yeltsin. Muitos associaram esse fato à iminente nomeação de Alexei Gromov para o cargo de chefe do Serviço de Imprensa do Presidente da Federação Russa, já que esse departamento era controlado por Yastrzhembsky. Dois anos depois, Aleksey Alekseevich chefiou o Serviço de Imprensa da Administração Presidencial.
Em janeiro de 2000, Vladimir Putin, na época atuando. Presidente da Federação Russa, nomeou Gromov seu secretário de imprensa. Quando Vladimir Vladimirovich foi eleito presidente da Federação Russa, Alexei Gromov continuou seu trabalho como secretário de imprensa legal. eleito presidente. No mesmo ano, Aleksey Alekseevich Gromov foi premiado e reconhecido como o laureado do prêmio da revista Ogonyok "por garantir a abertura de informações do Kremlin".
Em 2001, Alexey Alekseevich ingressou no conselho de administração da ORT OJSC (desde 2004 Channel One).
Após a eleição de Vladimir Putin para um segundo mandato, o secretário de imprensa de Gromov manteve o cargo e, desde 2005, supervisionava as atividades do canal em inglês Russia Today, que, aliás, foi criado justamente por sua iniciativa (junto com Mikhail Lesina); como líder, ele aprovou a ex-correspondente do Kremlin Margarita Simonyan.
Em 2008, depois que Dmitry Medvedev foi eleito presidente, Alexei Gromov foi nomeado deputado de Sergei Naryshkin, chefe da administração presidencial. Em maio de 2012, Alexey Alekseevich foi promovido a primeiro vice.
Em 2014, os EUA e a UE colocaram seu nome em uma lista de sanções de indivíduos proibidos de cruzar a fronteira com os EUA.
Aqueles que tiveram a sorte de trabalhar com Alexei Gromov falam dele como um chefe firme e duro. Sabe-se que o político tem uma esposa - Anna Vitalievna Gromova, candidata a ciências históricas e presidente do conselho fiscal da Sociedade Educacional Elisabeth-Sergius (Fundação ESPO).
O casal criou dois filhos. Segundo a tradição, um deles se chamava Alexei, o segundo se chamava Danila.
Em virtude de seu trabalho, Alexey Gromov é fluente em três línguas estrangeiras: inglês, tcheco e eslovaco.
Alexey Alekseevich é um colecionador. Apesar da seriedade de sua profissão, seu hobby é bastante divertido - ele coleciona estatuetas de gnomos.
Alexey Gromov na Embaixada da China
Em 2016, Alexey Gromov continuou a trabalhar como primeiro vice-chefe da administração presidencial. A sua principal área de atuação é a regulação da política de informação, nomeadamente dos meios de comunicação social impressos e televisivos. Ele tem uma autorização de residência no Kremlin e seu próprio escritório pessoal.
Vice-Chefe da Administração Presidencial da Rússia
Vice-Chefe da Administração Presidencial da Rússia desde maio de 2008. Secretário de Imprensa do Presidente da Federação Russa (2000-2008). Em 1996-2000, ele foi chefe do serviço de imprensa e departamento de informações da Administração Presidencial da Federação Russa. Em 1983-1996 trabalhou no Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa e da URSS. Foi ministro-conselheiro e cônsul na Eslováquia. Membro do Conselho de Administração do Channel One OJSC, iniciador e curador do canal de língua inglesa Russia Today (RTTV).
Depois de se formar na universidade, Gromov foi encaminhado para o sistema do Ministério das Relações Exteriores da URSS. Em 1983-1985 foi secretário do Consulado Geral da URSS em Karlovy Vary na República Socialista da Tchecoslováquia (Tchecoslováquia), em 1985-1988 foi adido da embaixada soviética em Praga. Em 1989 voltou a Moscou, trabalhou no aparato central do Ministério das Relações Exteriores, foi o terceiro, depois o segundo secretário. Em 1991, tornou-se o primeiro secretário da secretaria geral do ministério das relações exteriores,,,.
Em 1992, Gromov foi nomeado Cônsul do Consulado Geral da Federação Russa na República Eslovaca. Ao mesmo tempo, o embaixador da Rússia neste país era Sergei Yastrzhembsky, que em 2004 se tornou o representante do presidente Vladimir Putin no desenvolvimento das relações com União Europeia. Em 1993, Gromov tornou-se conselheiro-enviado da embaixada russa na Eslováquia (o segundo oficial depois do embaixador). A mídia notou que naquele momento o processo de separação da República Tcheca e da Eslováquia estava sendo concluído, e Gromov e Yastrzhembsky representaram a Federação Russa durante ele.
Em 22 de novembro de 1996, Gromov foi nomeado chefe do serviço de imprensa e departamento de informações da administração presidencial da Federação Russa. A mídia associou essa nomeação ao fato de que em agosto do mesmo ano, Yastrzhembsky, que supervisionava o trabalho do departamento de assessoria de imprensa, tornou-se secretário de imprensa do reeleito presidente Boris Yeltsin. A nomeação de Yastrzhembsky, segundo relatos da mídia, ocorreu por iniciativa do chefe da administração presidencial, Anatoly Chubais (desde 1998, chefe da RAO "UES da Rússia").
Em 4 de janeiro de 2000, Gromov foi nomeado secretário de imprensa do presidente interino da Federação Russa e, desde março, presidente Vladimir Putin, substituindo Dmitry Yakushkin, que permaneceu secretário de imprensa interino de Yeltsin após sua renúncia. Em 26 de março de 2004, depois que Putin foi reeleito para um segundo mandato, Gromov foi reconduzido em seu cargo.
Em 2001, Gromov ingressou no conselho de administração da ORT OJSC e, em 2004, tornou-se membro do Channel One OJSC, que o substituiu. Em 2005, Gromov e o assessor presidencial russo e ex-ministro de imprensa Mikhail Lesin iniciaram a criação do canal 24 horas em inglês Russia Today (RTTV), projetado para promover uma imagem positiva da Rússia no mundo. O fundador da RTTV foi RIA Novosti, o orçamento anual total nova estrutura totalizou US $ 30 milhões, e Margarita Simonyan, que já havia trabalhado como correspondente do Kremlin no canal de TV Rossiya, foi aprovada como chefe. A mídia notou que Gromov se tornou o curador do canal criado.
Em novembro de 2006, Gromov foi mencionado na mídia em conexão com um incidente ocorrido na cúpula do CIS em Minsk. As autoridades bielorrussas se recusaram a permitir a entrada de três jornalistas russos no evento, que eles acreditavam estar cobrindo suas atividades incorretamente. As tentativas de Gromov de obter acesso aos jornalistas não tiveram sucesso. Com isso, em sinal de solidariedade aos colegas, quase todos os representantes deixaram a cúpula. mídia russa , .
Em 7 de maio de 2008, ocorreu a cerimônia de posse de Dmitry Medvedev como presidente da Rússia, eleito para o cargo em março do mesmo ano. No mesmo dia cabeça nova do estado, por seu decreto, instruiu os funcionários da administração presidencial da Federação Russa a cumprir temporariamente suas funções e submeteu a candidatura de Putin à Duma Estatal para aprovação do primeiro-ministro do país. 8 de maio de 2008 em sessão plenária extraordinária duma estadual deputados aprovaram Putin como presidente do governo da Rússia,,. Medvedev assinou o decreto relevante no mesmo dia.
Em 12 de maio de 2008, Gromov foi nomeado Vice-Chefe da Administração Presidencial da Rússia. O cargo de chefe da administração foi ocupado pelo ex-vice-primeiro-ministro e chefe do aparato governamental Sergei Naryshkin.
De acordo com declaração de imposto, em 2010, Gromov ganhou 4,2 milhões de rublos.
Os observadores notaram a falta de publicidade de Gromov como secretário de imprensa presidencial. Apesar disso, em 2000 ele se tornou o laureado com o prêmio da revista Ogonyok "por garantir a abertura de informações do Kremlin". Gromov fala tcheco, eslovaco e inglês. Coleciona estatuetas de gnomos. Ele é casado, tem dois filhos - Alexey e Danila,,.
Informações sobre rendimentos, bens e obrigações patrimoniais de servidores públicos federais da Administração Presidencial e funcionários do Conselho de Segurança da Rússia, bem como de seus cônjuges e filhos menores no período de 1º de janeiro de 2010. por 3. - Site oficial do Presidente da Federação Russa, 11.04.2011
Governo de Vladimir Putin: novos rostos. - Interfax, 12.05.2008
Dmitry Medvedev fez nomeações na Administração Presidencial. - Serviço de Imprensa do Presidente da Federação Russa, 12.05.2008
Lev Rubin. Putin foi aprovado por um número recorde de votos. - Interfax, 08.05.2008
A Duma Estatal concordou com a nomeação de V. Putin como Presidente do Governo da Federação Russa. - Prime-TASS, 08.05.2008
A Duma Estatal aprovou Putin como primeiro-ministro da Federação Russa. - RIA Notícias, 08.05.2008
Putin tornou-se o chefe do governo russo. - Interfax, 08.05.2008
A cerimônia de posse de Medvedev está ocorrendo no Kremlin. - RIA Notícias, 07.05.2008
Medvedev assumiu o cargo de presidente da Federação Russa. - RIA Notícias, 07.05.2008
NOME COMPLETO: Gromov Alexey Alekseevich
Data de nascimento: 31 de maio de 1960, Zagorsk, região de Moscou
Cargo ocupado: russo figura política, Primeiro Vice-Chefe da Administração do Presidente da Federação Russa.
Vazamentos de informações sobre o início de tal confronto surgiram há bastante tempo, mesmo após o Ano Novo, quando fontes do setor de fiscalização política interna O primeiro vice-chefe de administração, Sergei Kiriyenko, disse que um estudo encomendado por seus colegas mostrou a ineficiência da maneira atual como os canais centrais de televisão funcionam e a nocividade de todos os chamados talk shows políticos, que há muito deixaram a discussão substantiva.
fonte:
Os editores-chefes dos principais meios de comunicação da Rússia participam regularmente de "reuniões de estratégia" organizadas por representantes do governo Putin. É como o Fight Club: ninguém reconhece sua existência, mas dado o nível de consistência na cobertura de programas de TV populares nos três principais canais de TV, sua existência parece óbvia.
fonte:
Em dezembro de 2014, foi criada a agência Sputnik, que funciona em vários idiomas. Foi criado em tempo recorde e recebeu um recorde, pelos padrões ocidentais, de financiamento - 113 milhões de euros ou 7 bilhões de rublos. Este projeto foi concebido e criado por Mikhail Lesin, “um dos participantes do massacre do grupo Media-Most” há 15 anos. Sua morte inesperada em um hotel de Washington ainda levanta questões.
fonte:
Há 20 pessoas na nova lista. Entre eles estão o assessor presidencial Andrei Fursenko, o chefe da administração presidencial Sergei Ivanov, o empresário Yuri Kovalchuk, o líder da Rússia Justa Sergei Mironov, o porta-voz da Duma Estatal Sergei Naryshkin, o empresário Gennady Timchenko (chefe do Grupo Volga e co-proprietário da Gunvor comerciante de petróleo), chefe da Russian Railways Vladimir Yakunin, deputado da Duma Estatal Sergey Zheleznyak, empresários Arkady e (eles possuem uma participação na Mostotrest e outros ativos), primeiro vice-chefe da administração presidencial Alexei Gromov, gerente da administração presidencial Vladimir Kozhin. Uma lista completa está contida em um documento do Tesouro dos EUA.
link:
Vyacheslav Volodin e Aleksey Gromov permaneceram os primeiros vice-chefes de administração. O ex-chefe de gabinete do governo da Federação Russa, Anton Vaino, e o secretário de imprensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, foram nomeados vice-chefes do governo, que ao mesmo tempo chefiavam o serviço de imprensa presidencial.
Leia completamente:
Antes disso, Gromov, que completará 52 anos no final de maio, trabalhou por quatro anos como vice-chefe do governo do Kremlin. Nesse cargo, supervisionou o serviço de imprensa e o departamento de informação do presidente, bem como o departamento de protocolo e organização do chefe de estado. De 2000 a 2008, Gromov trabalhou como secretário de imprensa presidencial.
link: